数学成绩分析总结与反思_数学速算分析与总结

更新时间:2019-11-05    来源:学习总结    手机版     字体:

【www.cyloushi.cn--学习总结】

掌握一定的速算技巧有时候能帮我们快速的计算,为考试节省时间。下面是一些常见的速算技巧,作为兴趣了解掌握。

①:十几乘以十几:用第一个叔加上第二个数的个位数再乘以10加上两个乘数的个位数之积。

例如:13×15=195.算法:13 5写成180,然后加上3×5=15.结果为195.

12×13=156.算法12 3写成150,然后加上2×3=6.结果为156.

作业:速算:14×15=18×17=12×14=11×19=

16×19=13×18=17×11=18×15=

②一百零几乘以一百零几:用第一个数加上第二个数的个位数字,再用第一个数的个位数乘以第二个数的个位数(不满10的加0,即占2位)。

例如:101×102=10302.算法:101 2写成103,1×2写成02.结果为10302

104×105=10920.算法:104 5写成1094×5写成20,。结果为10920

作业:104×107=101×104=103×105=

105×108=102×106=109×104=

③一千零几乘以一千零几:用第一个数加上第二个数的个位数字,再用再用第一个数的个位数乘以第二个数的个位数(不满100的加0,即占3位)。

例如:1001×1002=1003002.算法:1001 2写成1003,1×2写成002.结果为1003002

1004×1005=100920.算法:1004 5写成1009,4×5写,020,。结果为1009020

作业:1001×1005=1004×1008=1006×1003=

1008×1009=1005×1006=1007×1002=

对于其他类的多位的1开头的中间为0的乘法可推广,不在论述。

④任意一个数乘以11:在这个数下方从后往前写,最后一个数即直接把末尾数写右下方,然后依次连续2个数相加,有进位的要向前进位,最后把第一位数写到前面。有进位的加1。

例如:123×11=1353.算法:123

1353

121×11=1331.算法:121

1331

19523×11=214753算法19523

214753

作业:速算:28×11=345×11=13044306059×11=452×11=

15736363004×11=159×11=483367×11=

⑤40几乘以40几(步奏较多,熟悉之后也很简单):用15加上两个乘数的个位数字的平均值,结果写成4位数{即乘100)。再加上10减去第一个数的个位数乘以10减去第二个数的个位数。

例如:42×44=1848。算法:15加上2和4的平均值3为18写成1800.再用10-2=8,10-4=6.用6×8=48.结果为1848

43×44=1892.算法:15加上3和4的平均值3.5为18.5写成1850,再用10-3=7.10-4=6.用6×7=42.结果为1892.

作业:47×41=45×44=43×47=42×49=

41×49=44×41=47×47=46×43=

⑥50几乘以50几(与40几乘以40几类似):用25加上两个乘数的个位数字的平均值,结果写成4位数{即乘100)。再加上第一个数的个位数乘以第二个数的个位数。

例如52×54=2808:算法:25 3=28写成2800加上2×4=8.结果为2808

55×56=2080.算法:25 5.5=30.5写成3050.加上5×6=30.结果为3080

作业:52×55=57×59=53×51=55×55=

51×57=54×53=56×52=57×58=

⑦只有个位数字不同且两个乘数的个位数字之和为10的两个数相乘:头乘头加头(即头乘以头的下一个连续整数)结果再乘以100,然后加上两数的个位数乘积。

例如:15×15=225.算法:1×2=2,5×5=25.结果为225.

35×35=1225算法:3×4=12,5×5=25,结果1225.

28×22=616,算法:2×3=6,2×8=16.结果616

61×69=4209,算法:6×7=42,1×9=9,结果42×100 9=4209

115×115=13225,算法:11×12=132,5×5=25,结果13225

192×198=38016,算法:19×20=380,2×8=16,结果38016

作业:14×16=72×78=33×37=91×99=

154×156=444×446=123×127=994×996=

⑧只有十位数字不同且两个乘数的十位数字之和为10的两个两位数数相乘:头乘头加尾(即结果再乘以100,然后加上两数的个位数乘积。

例如:22×82=1804,算法:2×8+2=18,2×2=4,。结果为1804

44×64=2816,算法;4×6+4=28,4×4=16.结果2816

作业:12×92=63×43=72×32=41×61=

18×98=67×47=38×78=24×84=

⑨任意两个两位数相乘:头乘头结果乘以100加上尾乘以尾,再加上头尾交叉相乘两项和的10呗。学会如何列竖式快速计算任意两位数乘法。

作业:15×28=35×47=42×91=35×84=

21×81=36×82=51×27=56×42=

本文来源:http://www.cyloushi.cn/gongzuozongjie/128610.html